2015-8-17 21:25 |
Как сложилась судьба людей, которые принимали самые резонансные решения в августе 1998 года Статья из журнала: Статья не из журнала <p>Понедельник 17 августа 1998 года вошел в новейшую российскую историю как черный: правительство и Центральный банк объявили о дефолте по государственным ценным бумагам и одновременно отказались от поддержания стабильного курса национальной валюты - так называемого "валютного коридора", верхняя граница которого составляла 6 рублей за доллар.
Курс рубля сразу же упал в полтора раза. На 90 дней было приостановлено исполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Прекратилась торговля ГКО-ОФЗ. Крупнейшие частные банки перестали обслуживать вклады. Международная платежная система Visa рекомендовала иностранным банкам прекратить выдачу наличных по картам российских банков. По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили $96 млрд, из которых $33 млрд пришлось на корпоративный сектор, $19 млрд - на граждан, а $45 млрд - на коммерческие банки. Что произошло после этого с главными действующими лицами августовской драмы - в фотогалерее Forbes. </p> Фотографии Подпись: Сергей Кириенко Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: ТАСС Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998</strong>: премьер-министр России</p> <p><strong>Как жил дальше</strong>: Кириенко был отправлен в отставку 23 августа 1998 года вместе со всем кабинетом министров (его личное прошение об отставке 16 августа Борис Ельцин не подписал). Ему предлагали возглавить последовательно "Транснефть", Сбербанк, "Внешэкономбанк" и Совет безопасности, но бывщший премьер, проработавший в Белом доме всего четыре месяца, Кириенко отклонил все предложения. Он создал политическое движение "Новая сила", которое было зарегистрировано Минюстом в декабре 1998 года, а еще через год занял второе место на выборах мэра Москвы с 11,25% голосов (мэром был в очередной раз избран Юрий Лужков с 69,89% голосов). Одновременно Кириенко участвовал в думских выборах как лидер партийного списка "Союза правых сил", поэтому после проигрыша Лужкову он возглавил парламентскую фракцию СПС. В мае 2000 года, когда Владимир Путин в первый раз избрался презтдентом, Кириенко был назначен его полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. На этом посту он проработал до ноября 2005 года, а затем стал руководителем Федерального агентства по атомной энергии (Росатом). В 2008 году агентство было преобразовано в государственную корпорацию, которой Кириенко руководит вплоть до настоящего времени. Бывший премьер, объявивший дефолт в августе 1998 года,<span style="line-height: 22. 3999996185303px;"> в 2014 году заработал 69,53 млн рублей. </span></p> <p><strong>Цитата</strong><i>: «То, что происходит сегодня, это скорее из области психологии, чем финансов» (Коммерсантъ, 14. 08. 1998)</i></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Сергей Дубинин Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: РИА Новости Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998:</strong> председатель Банка России</p> <p><strong>Как жил дальше</strong>: 7 сентября 1998 года Дубинин подал прошение об отставке с поста председателя Центрального Банка РФ ( Ельцин заявил, что "давно надо было это сделать"). Для него это была уже вторас отставка из-за финансового кризиса - первый раз он был уволен с поста министра финансов после "черного вторника" - обвала курса рубля 11 октября 1994 года. Как и тогда, Дубинин долго без работы не остался. Если в 1994 году он уже в ноябре стал вице-президентом банка "Империал" по вопросам обслуживания Газпрома, то на этот раз он 24 сентября 1998 он был назначен заместителем председателя правления Газпромбанка, а 2 октября приступил к обязанностям зампредседателя правления "Газпрома" и стал курировать работу с ценными бумагами и банками. А в 2001 году Дубинин перешел в РАО ЕЭС. Там он сначала занимался вопросами инвестиций, а затем отвечал за финансовую политику. В 2008 году один из ответственных за девальвацию рубля вошел в совет директоров ЗАО «ВТБ Капитал», в 2011 году занял должность председателя наблюдательного совета банка "ВТБ". </p> <p><strong>Цитата:</strong> <i style="line-height: 22. 3999996185303px;">«</i><i style="line-height: 22. 3999996185303px;">У меня есть что-то вроде упрека международным финансовым организациям. Посмотрите на маленькую экономику Греции — и сколько денег туда вбухали в аналогичной с нашей ситуации. Если бы нам тогда дали сотни миллиардов, как Греции, мы бы не допустили кризиса»</i><i style="line-height: 22. 3999996185303px;"> (Коммерсантъ, 17. 08. 2013)</i></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Михаил Задорнов Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: РИА Новости Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998</strong>: министр финансов России</p> <p><strong>Как жил дальше:</strong> после отставки правительства Кириенко Задорнов был и. о. министра финансов, а <span style="line-height: 22. 3999996185303px;"> 25 сентября 1998 был переназначен на министерский пост в кабинете Евгения Примакова. В отставку с этой должности он ушел в сентябре 1999 года, когда в правительстве происходила смена премьеров-"преемников" (Примакова сменил Сергей Степашин, а того, в свою очередь - Владимир Путин). Он баллотировался в Госдуму от партии "Яблоко" и до 2005 года возглавлял подкомитет по</span> денежно-кредитной политике. С июля 2005 года он <span style="line-height: 22. 3999996185303px;"> занимает должность президента — председателя правления ВТБ24. Задорнов – один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Сумма его вознаграждения в 2014 году составила $15 млн. </span></p> <p> </p> <p><strong>Цитата</strong>:<i> «На мой взгляд, выборы 1996 года и события 1998-1999 годов показали, что политическая система, созданная к тому моменту в России, в ситуации глубокого политического и экономического кризиса сработала» (Коммерсантъ-Деньги", </i><i>18. 08. 2008)</i></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Владимир Потанин Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: Романа Шеломенцева для Forbes Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998</strong>: президент и председатель правления холдинга "Интеррос"</p> <p><strong>Как жил дальше:</strong> в отличие от других крупных коммерческих банков, у "Онэксимбанка", подконтрольного на момент дефолта группе "Интеррос", было относительно небольшой розничный бизнес. Пострадали от его финансовых проблем в первую очередь иностранные кредиторы, у которых банк Потанина и его тогдашнего партнера Михаила Прохорова брал валютные займы ( в том числе на завершение выкупа "Норильского никеля" у государства). Зато, остановив расчеты с иностранцами, "Интеррос" совершил едва ли не самую <span style="line-height: 22. 3999996185303px;">успешную трансформацию банковского бизнеса в тот период. В сентябре 1998 года "Интеррос" купила маленький, но финансово состоятельный банк "Независимость" и переименовала его в Росбанк. К 1 октября 1998 г. </span><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">"Интеррос" поднял уставный капитал этого банка до $30 млн - и к весне 2004 года "Росбанк" стал десятым по сумме активов в списке российский банк. До кризиса ОНЭКСИМбанк занимал по этому показателю шестое место. Опрошенные в то время "Ведомостями" </span><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">аналитики говорили, Росбанк оказался самым удачным из всех бридж-банков, поскольку переход бизнеса из "ОНЭКСИМа" произошел практически без потерь. Бридж-банк "Интерроса" сохранил даже обслуживание счетов российской таможни - для "Онэксима" до кризиса это был один из главных клиентов. А в 2011 году Росбанк был поглощен французским банком </span>Société Générale. </p> <p><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин с этого года - №1 в рейтинге Forbes 200 богатейших. Основа его состояния — 30,3% акций ГМК «Норильский никель» - крупнейшего производителя никеля и палладия в мире. </span><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">В 1999 году Потанин учредил благотворительный фонд, который тратит на образование, культуру и спорт около $10 млн в год. В 2013 году предприниматель присоединился к движению Giving Pledge («Клятва дарения»), основанному Биллом Гейтсом и Уорреном Баффеттом и объединяющему бизнесменов, решивших потратить большую часть состояния на благотворительность. </span></p> <p><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Цитата: <em>"</em></span><em><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Встречали (кризис) совершенно неподготовленными. Действия и властей, и бизнеса носили хаотичный, нервный характер. Ни подготовки не было, ни опыта, ни рецептов, как бороться. Работали по принципу «спасайся кто может». А при таком сценарии гораздо больше потрясений: народ больше нервничал и бизнес нес большие потери. И так подошли к кризису в ослабленном состоянии, а вышли и вовсе в очень потрепанном» ("</span><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Ведомости", 7. 09. 2009)</span></em></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Борис Иванишвили Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: Дмитрия Тернового для Forbes Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998: </strong>член совета директоров банка "Российский кредит"</p> <p><strong>Как жил дальше</strong>: во время августовского кризиса принадлежавший Иванишвили "Российский кредит", как и многие крупные частные банки, остановил расчеты с клиентами. Банк перешел под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций в октябре 1999 г. c долгами около $1 млрд. К этому времени лучшие активы вместе с развитой филиальной сетью, одной из самых развитых на тот момент в России, были переведены в другой банк Иванишвили - "Импэксбанк". В феврале 2006 года миллиардер продал "Импэкс" Райффазенбанку за $550 млн. </p> <p><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">С тех пор Иванишвили продал все остальные российские активы и в 2011 году объявил о создании оппозиционной партии в родной Грузии. Через год его «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы, а сам миллиардер стал премьер-министром, первым лицом в государстве. Еще через год, в ноябре 2013 года, выполняя свое обещание, он навсегда ушел из политики, оставив в правительстве команду единомышленников. Сегодняшний президент Грузии Георгий Маргвелашвили – ставленник миллиардера. </span></p> <p><span style="line-height: 22. 3999996185303px;"><strong>Цитата</strong>: </span><i style="line-height: 22. 3999996185303px;">«Накануне объявления о дефолте нас, владельцев крупнейших банков, предупредили об этом. Я был категорически против объявления дефолта, но меня все успокаивали, а руководитель ЦБ Сергей Дубинин пообещал, что, если банку потребуется кредит, банк его получит. Объявляется дефолт, и вкладчики кидаются забирать деньги. Мы честно в течение двух недель выдали всем желающим $180 млн. Когда деньги закончились, я напомнил Дубинину о его обещании, но он кредит не дал» (7. 03. 2005, "Ведомости")</i></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Александр Смоленский Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: ТАСС Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998:</strong> председатель совета директоров "Управляющей компании Банковской группы "СБС-АГРО", председатель правления банка "СБС-Агро"</p> <p><span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Как жил дальше: одновременно с "Роскредом" Иванишвили в октябре 1999 года под управление АРКО был передан и "СБС-Агро". Но банк Смоленского агентство решило не реструктурировать, а ликвидировать. У Смоленского, как и у других крупных банкиров, тоже нашелся бридж-банк, в который после кризиса перетекли лучшие активы "СБС-Агро" - "ОВК. ". Но в июле </span>2003 г. весь финансовый бизнес Смоленского —банковская группа ОВК, процессинговая компания STB-Card, инкассаторская компания "Инкахран" — был выкуплен группой "Интеррос" <a href="/node/65697" target="_blank">Владимира Потанина</a>. Весной 2004 года Смоленский окончательно вышел из банковского бизнеса, передав банк "Столичное кредитное товарищество" своему племяннику Алексею Григорьеву, председателю совета директоров банка. В <span style="line-height: 22. 3999996185303px;">сентябре 2004 года бывший банкир, создавший одну из первых российских процессинговых компаний, открыл в центре Москвы собственный магазин по продаже изделий из серебра. В марте 2006 года издательство "Вагриус" выпустило политический триллер "Заложник", написанный </span>марта 2006 г. Смоленским и его бывшим пиарщиком Эдуардом Краснянским. <span style="line-height: 22. 3999996185303px;">А в 2012 году бизнесмен начал активно распродавать недвижимость в Москве - в частности, на продажу за 173 млн евро был выставлен бизнес-центр "Александр Хаус" на Большой Якиманке, где в 2000 году размещался предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. </span></p> <p><strong>Цитата</strong><i>: «Страшный сон. Было два пути — стать миллиардером и тот, что в итоге получился» (SmartMoney, </i><i style="line-height: 22. 3999996185303px;">18. 08. 2008)</i></p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Владимир Гусинский Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: ТАСС Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998</strong>: президент "Мост-банка"</p> <p><strong>Как жил дальше:</strong> Владимир Гусинский, чье состояние в 1997 году Forbes оценивал в $400 млн, с тех пор в рейтинг богатейших людей планеты не попадал. "Мост-банк" не пережил кризиса - лицензия была отозвана у него в 2001 году. В июне 2000 года банкир-медиамагнат был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках дела "Медиа-моста", выпущен под подписку о невыезде и уехал в Испанию, где получил подданство. Главного актива - телеканала "НТВ" - он тоже лишился. <span style="line-height: 22. 3999996185303px;">Гусинский живет попеременно в Испании, Израиле, бывает в США и Великобритании. В марте 2012 года он продал свой последний медиаактив – спутниковый телеканал RTVi – бывшему гендиректору канала «Звезда» Руслану Соколову. Состояние на 2013 год не известно. </span></p> <p>По данным Forbes, Гусинский является бенефициаром американской New Media Distribution Company, которая занимается продажей сериалов и управлением другими активами в телевизионном бизнесе</p> Спрятать слайд: Показать слайд Подпись: Владимир Виноградов Изображения: Тип изображения: Фото Агенство: РИА Новости Описание: <p><strong>Кем был в августе 1998:</strong> председатель правления Московского инновационного коммерческого банка (Инкомбанк)</p> <p><strong>Как жил дальше:</strong> в октябре 1998 года ушел в отставку с поста президента "Инкомбанка". Вскоре после этого ЦБ отозвал лицензию у Инкомбанка, а банкротом он был признан в 2000 году. Один из активов Инкомбанка - картину "Черный квадрат" Малевича - выкупил за 32 млн <a href="/node/65697" target="_blank">Владимир Потанин</a>, чтобы затем передать в дар Эрмитажу. В результате банкротства После этого Виноградов переключился на лизинговый бизнес - возможно, потому, что из всех докризисных проектов "Инкома" только лизинговое направление сохранило жизнеспособность. В январе 1999 года Виноградов возглавил "Госинкор-лизинг", а в августе того же года создал компанию "Промышленные лизинговые системы" и <span style="line-height: 22. 3999996185303px;"> возглавил «С. А. Лизинг», которая </span> исторически была связана с группой "Сибирский алюминий". Кроме того, с марта 1999-го Виноградов состоял в совете директоров Южного торгового банка (Ростов-на-Дону), где большинство членов совета директоров и правления были его коллегами по "Инкому". </p> <p>После августовского кризиса один из самых известных банкиров 1990х <span style="line-height: 22. 3999996185303px;"> пережил инфаркт и несколько инсультов. Последний оказался для него смертельным - Виноградов скончался в июне 2008 году. </span></p> Спрятать слайд: Показать слайд Push уведомление в iPhone: Нет
.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на forbes.ru